一天内5家央企换帅:1人是中候补
3月27日讯,今日,包括国家电网有限公司、中国移动通信集团有限公司在内的5家央企主要领导出现调整。一天内5家央企换帅:1人是中候补。
张智刚任国家电网有限公司
董事长、党组书记
据“国家电网”微信公众号消息,3月27日,国家电网有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了党中央关于国家电网有限公司主要负责同志调整的决定:
张智刚同志任国家电网有限公司董事长、党组书记,免去其国家电网有限公司总经理职务;免去辛保安同志的国家电网有限公司董事长、党组书记职务。
公开履历显示,张智刚出生于1964年11月,中共党员,1987年7月参加工作,清华大学电机系本科、研究生毕业,工学硕士学位,教授级高级工程师。
曾任国家电网副总经理、党组成员等职,2021年5月任国家电网董事、总经理、党组副书记。
2022年10月当选第二十届中央候补委员,至此番履新。
辛保安生于1960年10月,目前年龄已经超过63岁。
国资委研究中心原研究员许保利曾接受媒体采访时分析说,中央企业分为三类,由国资委履行出资人职责的企业、由财政部履行出资人职责的企业、由中央有关单位履行出资人职责的企业,它们也统称为广义的中央企业。一般来讲,我们通常所说的中央企业是指由国资委履行出资人职责的企业。“由中组部管理的国有重要骨干企业领导人员正职一般到63岁退休,也有在61岁、62岁进行调整的。国资委党委管理的企业领导人员一般是60岁退休,但是规模大的世界500强中央企业,其领导人员正职也可以63岁退休。”
国家电网是全球最大的公用事业企业,2022年营收3.57万亿元,位列2023年《财富》世界500强第3位,连续19年获国务院国资委业绩考核A级,连续6年位居全球公用事业品牌50强榜首。
自2002年成立以来,国家电网的历任一把手分别为赵希正、刘振亚、舒印彪、寇伟、毛伟明、辛保安。其中,赵希正为国家电网首任领导人;刘振亚执掌国家电网时间最长,达12年。
汪安南任中国南水北调集团有限公司
董事长、党组书记
据中国南水北调集团官网消息,3月27日,中国南水北调集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了党中央关于中国南水北调集团有限公司董事长、党组书记调整的决定:
汪安南同志任中国南水北调集团有限公司董事长、党组书记,免去其中国南水北调集团有限公司总经理职务;免去蒋旭光同志的中国南水北调集团有限公司董事长、党组书记职务。相关职务任免,按有关法律和章程的规定办理。
官方简历显示,汪安南出生于1965年3月,安徽池州人,1995年3月加入中国共产党,1986年7月参加工作,武汉水利电力学院机电排灌工程专业毕业,工学硕士,管理学博士,教授级高级工程师。
汪安南曾在治淮委员会、淮河水利委员会工作,2002年12月任淮河水利委员会副主任、党组成员。
2008年3月起,汪安南先后担任水利部建设与管理司副巡视员,规划计划司副司长、常务副司长(正司级)、司长,总规划师兼规划计划司司长,总规划师等职。
2021年6月履新黄河水利委员会党组书记,次月任黄河水利委员会主任。
2022年7月,汪安南出任南水北调集团总经理,党组副书记,至此番履新。
中国南水北调集团有限公司(简称“中国南水北调”)于2020年10月23日在京正式成立,是经国务院批准,根据《中华人民共和国公司法》设立,由中央直接管理的国有独资有限公司。公司注册资本暂定为1500亿元人民币,是关系国家水资源安全和国民经济命脉的大型国有重点骨干企业。
中国南水北调集团根据国家经济发展及市场需要,依法自主从事生产经营活动,负责南水北调工程的前期工作、资金筹集、开发建设和运营管理,负责南水北调工程安全、运行安全和供水安全,筹措南水北调后续工程等项目建设投资,有效发挥南水北调工程在保障国家水安全、改善生态环境等方面的战略性基础性功能作用,全面实现工程的社会效益、生态效益和经济效益,履行企业社会责任。负责南水北调资产经营,依法开展各类投资、经营业务,行使对所属企业和控(参)股公司出资人权利,承担南水北调资产保值增值责任。树立“中国南水北调”品牌,致力于打造国际一流跨流域供水工程开发运营集团化企业。
周新民任中国航空工业集团有限公司
董事长、党组书记
3月27日,中国航空工业集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了党中央关于中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记任职的决定:
周新民同志任中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记,免去其中国商用飞机有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记职务。相关职务任免,按有关法律和章程的规定办理。
公开履历显示,周新民出生于1969年11月,江西临川人,1991年8月参加工作,1999年6月加入中国共产党,西北工业大学机械制造工艺与设备专业本科,华中科技大学机械工程专业研究生,研究员级高级工程师。
曾任昌河飞机工业(集团)有限责任公司副总经理、董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记等职。2018年1月,周新民任中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委委员。
2023年2月,周新民任中国商用飞机有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,至此番履新。
中国航空工业集团有限公司(简称“航空工业”)是由中央管理的国有特大型企业,是国家授权的投资机构,于2008年11月6日由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。集团公司设有航空武器装备、军用运输类飞机、直升机、机载系统、通用航空、航空研究、飞行试验、航空供应链与军贸、专用装备、汽车零部件、资产管理、金融、工程建设等产业,下辖100余家成员单位、25家上市公司,员工逾40万人。
周治平任东风汽车集团有限公司
总经理
3月27日下午,微信公众号“东风汽车”发布消息称,27日,东风汽车集团有限公司召开领导班子(扩大)会议。受中央组织部领导委托,中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于东风汽车集团有限公司总经理任职的决定:
周治平同志任东风汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记,免去其中国第一汽车集团有限公司副总经理、党委常委职务。相关职务任免,按有关法律和章程的规定办理。
公开履历显示,周治平出生于1971年1月,江西吉水人,1995年11月加入中国共产党,1992年8月参加工作,北京理工大学管理科学与工程专业毕业,博士研究生学历,管理学博士学位,正高级工程师。
周治平历任中国兵器装备集团公司发展计划部摩托车处副处长(主持工作),长远规划处处长,发展计划部副主任,资本运营部主任兼南方工业资产管理有限公司副董事长、总经理,中国兵器装备集团公司职工董事,重庆长安汽车股份有限公司董事、党委书记、工会主席,中国长安汽车集团有限公司董事长、党委书记、总裁,中国兵器装备集团公司总法律顾问兼审计风控与法律部主任等职。
2021年任中国第一汽车集团有限公司党委常委、副总经理,至此番履新。
从长安到一汽,再到如今出任东风汽车集团总经理,周治平的职业经历已包含全部三大汽车央企。
东风汽车集团有限公司是我国汽车行业的大型骨干企业,前身是始建于1969年的第二汽车制造厂,总部设在湖北省武汉市。现有资产总额4993亿元,员工人数12.7万人。2022年销售汽车292万辆,位居国内汽车行业第3位,世界500强第188位,产品销往全球100多个国家。
公司产业链齐全、产品系列丰富,主要产品覆盖豪华、高档、中档和经济型各区隔,业务涵盖全系列商用车、乘用车、军车、新能源汽车、关键汽车总成和零部件、汽车装备、出行服务、汽车金融等。国内事业主要分布在武汉、十堰、襄阳、广州和柳州、郑州、成都、重庆、大连等全国20多个城市。
何飚任中国移动通信集团有限公司
总经理
据“中国移动”微信公众号消息,3月27日,中国移动通信集团有限公司召开领导班子(扩大)会议。受中央组织部领导委托,中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国移动通信集团有限公司总经理任职的决定:
何飚同志任中国移动通信集团有限公司董事、总经理、党组副书记,免去其中国联合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员职务。
公开履历显示,何飚出生于1972年2月,湖南省岳阳市平江县人,1993年毕业于湘潭大学,2016年获工商管理博士学位。
何飙曾任中国联通广东省茂名分公司党委书记、总经理,广东省分公司人力资源部总经理,广州市分公司党委书记、总经理;中国联通广东省分公司副总经理,广东省分公司党委副书记、总经理,中国联通广东省分公司党委书记、总经理兼任联通(广东)产业互联网有限公司董事长等职。
2020年5月任中国联通副总经理、党组成员,至此番履新。
据官网介绍,中国移动通信集团有限公司是按照国家电信体制改革的总体部署,于2000年组建成立的中央企业,注册资本达3000亿元人民币,资产规模达2.1万亿元人民币。一天内5家央企换帅:1人是中候补。
2024年3月21日,上市公司中国移动在港交所公告,2023年营运收入为人民币10093亿元,同比增长7.7%;其中,通信服务收入为人民币8635亿元,同比增长6.3%。
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.rllx.cn/CWuJ/7799.gov.cn
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系一条长河网进行投诉反馈邮箱:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!